新疆各地书记、市/州长(行署专员)名单+简历(持续更新)
新疆各地书记、市/州长(行署专员)名单+简历(持续更新)中国经济网地方党政领导人物库现将新疆维吾尔自治区所辖各地市(州、地区)最新市(州、地)委书记、市(州)长(行署专员)名单和简历整理如下,供网友查阅。如有人事变动,本页面将及时跟进调整。如果您发现有不准确之处,请告诉我们,谢谢。纠错邮箱:yinyh@ce。
新疆选举新一届政协领导机构 努尔兰·阿不都满金任主席
1995.09-2000.04新疆维吾尔自治区农机局党组成员、副局长(其间:1996.05-1996.12挂职任国家农业部农机化司副司长)2000.04-2005.08新疆维吾尔自治区农机局党组副书记、局长(其间:2000.09-2000.11新疆维吾尔自治区党委党校地厅级领导干部培训班学习;2002.03-2002.07中央党校新疆班学习)2005.08-2008.12新疆维吾尔自治区博州党委...
博州新一届州长、副州长简历(州长巴德玛拉)
1984.08博州审计局科员(其间:1985.04—1987.10北京社会大学函授财务会计专业学习;1986.04—1988.06北京财贸金融学院函授审计专业学习);1988.07博州审计局企业审计科副科长;1991.11博州审计局企业审计科科长(其间:1992.08—1993.01挂职任辽宁省锦西市审计局商贸会计科副科长)(1991.09—1992.06大连理工大学企业管理专业新疆班...
黄三平任新疆自治区政府党组成员 原任伊犁州党委书记(图|简历)
黄三平简历黄三平,男,汉族,1957年3月生,祖籍湖北黄陂,1976年11月参加工作,1978年6月加入中国共产党,在职研究生学历。1976年11月至2004年07月在博州曾任博州师范学校教师、校党委秘书,博州党委办公室秘书、办公室副主任,精河县委副书记、书记,博州副州长;2004年08月至2007年06月任哈密地委副书记、行署常务副...
湖北公示潘启胜、何光耀、王立兵、沈金生、胡俊明等6人(简历)
湖北日报讯根据《党政领导干部选拔任用工作条例》的规定,现将拟任职干部情况予以公示。潘启胜,男,汉族,湖北鄂州人,1965年1月生,中央党校研究生学历,高级管理人员工商管理硕士,1984年7月参加工作,1992年4月加入中国共产党。曾任黄冈市体委副主任、党组成员,黄冈市环保局局长、党组副书记,省商务厅副厅长、党组成员...
朱新祥任新疆自治区发改委副主任(厅长级)(图|简历)
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,朱新祥,1961年2月生,曾任兵团发展改革委(粮食局、扶贫开发办公室)党组书记、主任,2016年9月任第五师党委书记、政委,1个月后任第五师双河市党委书记、政委,博州党委常委(www.e993.com)2024年10月3日。朱新祥简历朱新祥,男,汉族,1961年2月生,吉林永吉人,1978年8月参加工作,1986年12月加入中国共产党...
赵冲久、张春林、赵青任新疆自治区政府副主席(图|简历)
据中国经济网部委人物库资料显示,赵冲久,男,1965年5月出生,曾任人民交通出版社党委书记(正局级)、副社长,交通部科技司司长等职务,2014年9月任交通运输部总工程师,2016年7月任交通运输部党组成员。据地方党政领导人物库资料显示,张春林,男,1965年2月出生,此前担任新疆维吾尔自治区发改委党组副书记、主任,自治区...
新疆全国优秀县委书记邱树华调任博州党委书记 简历照片
上述信息显示,此前担任新疆乌鲁木齐市委常委、高新区(新市区)区委书记一职的邱树华已接替赵青,出任博尔塔拉蒙古自治州(以下简称“博州”)党委书记。邱树华,女,汉族,1961年1月生,河南商丘人,1979年3月参加工作,1985年11月入党,在职大专学历(1995年7月新疆广播电视大学昌吉分校工业会计专业毕业),曾任新疆阜康市委副书...
新疆副部级领导干部人事任免消息
薛斌长期任职新疆,2017年任塔城地委书记,至此番任自治区政府副主席,升副部级。(资料图来源:塔城新闻网)官方履历显示,薛斌1966年4月生,陕西吴堡人,1987年7月参加工作,1998年7月入党,大学学历,国家注册城市规划师。1987年,薛斌从同济大学建筑系城市规划专业毕业后,进入新疆城乡规划设计院工作,后长期任职城建系统...
新疆自治区党委领导,有调整
张春林简历张春林,男,汉族,1965年2月生,四川德阳人,1986年8月参加工作,1986年1月加入中国共产党,新疆大学经济与管理学院人口、资源与环境经济学专业毕业,在职研究生学历,经济学博士。1982年9月至1986年8月,新疆八一农学院农机系农业机械化专业学习;