国家金融监管总局27个内设机构负责人名单及简历
王胜邦:出生于1968年1月,先后出任银监会国际部(港澳台事务办公室)副主任,银监会审慎规制局副局长;银保监会法规部副主任;大连银保监局筹备组组长、党委书记、局长;辽宁银保监局党委书记、局长等职务;金监总局成立后,担任农村中小银行监管司司长。职能:起草相关法律法规草案。拟订相关监管制度。承担合法性审查、法律咨...
湖南农信“将帅”齐换:黄向阳升任理事长,蒋俊文履新主任
黄向阳曾长期在湖南银行业监管系统任职,曾任原湖南银监局处长、副局长,原湖南银保监局副局长。在担任湖南银保监局副局长期间,黄向阳分管非银行机构检查处、国有控股大型商业银行监管处、城市商业银行监管处、财产保险监管处工作,协助分管人事处(党委组织部)工作。2021年11月,湖南省委组织部发布干部任前公示,黄向阳...
石富覃任西藏金融监管局局长(附36地金融监管局局长名单)
石富覃任西藏金融监管局局长(附36地金融监管局局长名单)6月26日,21世纪经济报道记者注意到,四川金融监管局、西藏金融监管局网站领导信息发生了变动:黄晋波任四川金融监管局局长、石富覃任西藏金融监管局局长。其中,黄晋波的任职消息21世纪经济报道记者日前已做了相关报道。黄晋波此前任陕西金融监管局局长,石富覃此前任甘...
附名单及简历|国家金融监管总局27个正司局级内设机构负责人已就位
罗艳君:出生于1974年,毕业于中央财经大学保险专业,最早任职于中国人民银行;原保监会成立后正式调入,曾在人事教育部、发改部工作;后进入原天津保监局工作,任党委委员、局长助理;2015年出任党委委员、副局长;曾在国家发改委财政金融司挂职副司长;银保监会成立后出任资金部副主任、主任。职能:承担人身保险机构的非现场...
中央金融办、中央金融工委领导班子集体亮相
今年5月公开报道显示,王江已任中央金融办分管日常工作的副主任。现任中央金融办分管日常工作的副主任、中央金融工委分管日常工作的副书记。据官方简历,夏先德,男,汉族,1969年5月生,湖北黄冈人,1991年8月参加工作,1996年12月加入中国共产党,中南财经大学财政金融系财政学专业毕业,在职研究生学历,经济学博士学位...
国家金监总局27个内设部门“一把手”名单与简历出炉!
尹江鳌曾任中国保监会广东监管局汕头分局党委书记、局长;中国保监会广东监管局党委委员、局长助理;中国保监会广东监管局党委委员、副局长;山西银保监局党委书记、局长;国家金融监督管理总局山西监管局党委书记、局长(www.e993.com)2024年9月17日。财产保险监管司(再保险监管司)主要承担财产保险机构、再保险机构、保险中介机构的非现场监测、风险分析和...
朱鹤新履新国家外汇局党组书记 兼具“金融副省长”和国有综合性...
“金融副省长”重返央行系统综合央行官网和中信银行年报披露的简历来看,朱鹤新,男,汉族,1968年3月生,江苏启东人,1991年毕业于上海财经大学经济信息管理系统专业,大学学历,工学学士,高级经济师。朱鹤新在交通银行有逾二十年的工作经历,在加入中信系统以前历任交通银行副行长,中国银行执行董事、副行长,四川省副省长,中国...
金融监管总局宁夏监管局局长唐智杰已调任黑龙江监管局局长
主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>11月21日,国家金融监督管理总局黑龙江监管局更新的局领导页面显示,唐智杰已出任该局党委书记、局长。唐智杰出生于1972年11月,中共党员,研究生学历,经济学硕士学位。此前,他是宁夏监管局党委书记、局长。简历显示,唐智杰是湖南长沙人,在调任宁夏前为原湖南银保监局副局长。
中原银行:选举郭浩为董事长 聘任刘凯担任行长
刘凯自2023年1月至今,任中原银行党委副书记、行长;自2014年12月至2023年1月,历任中原银行党委委员、副行长,党委副书记、代为履职行长;自2013年11月至2014年12月,任河南省部份城市商业银行改革重组工作领导小组办公室成员,筹建部负责人;自1993年7月至2013年11月,历任中国人民银行河南省分行科员,中国人民银行...
一汽/东风/福田/上汽等高管“换血”!6月为何人事变动频发?
公示信息显示,王晓秋,男,汉族,1964年8月生,研究生,工学博士,中共党员,现任上海汽车集团股份有限公司总裁、党委副书记,拟任市管企业正职。贾健旭,男,汉族,1978年2月生,在职研究生,工商管理硕士,中共党员,现任上海汽车集团股份有限公司副总裁,拟任市管企业正职。