河南六市最新人事动向,新任两位县(区)委书记
2015.11--2016.01中共睢阳区委副书记、区政府党组书记、睢阳区人民政府代区长2016.01--现职(简历摘自商丘市睢阳区政府网)商丘市人民代表大会常务委员会任免名单(2019年12月30日商丘市第五届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过)决定任命:韩涛同志为商丘市教育体育局局长;贺生勤同志为商丘市医疗保障局...
河南公示吴文毅、李哲、黄继恒、杨朝晖、孙景权5人(简历)
杨朝晖,1969年1月生,大学,公共管理硕士,中共党员,现任许昌市城乡一体化示范区(许昌高新技术产业开发区)党工委书记、二级巡视员,拟提名为省辖市政府副市长人选。孙景权,1972年1月生,在职研究生,中共党员,现任商丘市睢阳区委副书记、区长,拟任县(市、区)委书记。公示期限:2022年7月23日至2022年7月29日监督...
杜新军任商丘市委常委、政法委书记(图|简历)
2004年8月卫滨区委副书记、区长(2004年9月-2007年6月河南省委党校行政管理专业在职研究生班学习);2006年4月卫辉市委副书记、市长;2009年卫辉市委书记;2012年4月新乡市委组织部常务副部长;2014年2月安阳市人民政府副市长;2016年9月商丘市委常委、政法委书记。
最新!河南六市公布人事任免,新任两位县(区)委书记
2015.11--2016.01中共睢阳区委副书记、区政府党组书记、睢阳区人民政府代区长2016.01--现职(简历摘自商丘市睢阳区政府网)商丘市人民代表大会常务委员会任免名单(2019年12月30日商丘市第五届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过)决定任命:韩涛同志为商丘市教育体育局局长;贺生勤同志为商丘市医疗保障局...
河南安阳市委书记涉严重违纪被立案调查(图/简历)
1991年8月任商丘团地委副书记。1995年2月任商丘团地委书记、党组书记。1995年11月-1996年11月在团中央挂职,任团中央组织部长助理。1997年4月任商丘县委书记、代县长。1997年10月任商丘市睢阳区委副书记、区长1998年2月任共青团河南省委副书记、党组成员,省青联常务副主席。
安阳原书记张笑东涉受贿罪被诉 上任不到一年被查(图|简历)
1995年2月至1997年3月,任商丘团地委书记、党组书记(其间,1995年11月至1996年11月,在团中央挂职,任团中央组织部部长助理);1997年3月至1997年9月,任商丘县委副书记、代县长;1997年9月至1998年2月,任商丘市睢阳区委副书记、区长;1998年2月至2002年10月,任共青团河南省委副书记、省青联常务副主席、省少...
付静任商丘市委书记,王战营不再担任
付静简历付静,女,汉族,1968年9月生,河南社旗人,中共党员,博士研究生学历,哲学博士。历任河南师范大学校长办公室秘书科干部、秘书、副主任科员、科长;郑州市委组织部助理调研员;郑州市二七区副区长;登封市委副书记;新郑市委常委、纪委书记;河南省监察厅副厅长;河南省纪委常委、监察厅副厅长;河南省政府外事...
【政事】河南六地市最新人事任免
代区长2016.01--现职(简历摘自商丘市睢阳区政府网)商丘市人民代表大会常务委员会任免名单(2019年12月30日商丘市第五届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过)决定任命:韩涛同志为商丘市教育体育局局长;贺生勤同志为商丘市医疗保障局局长。任命:华道乾、管尧、杨忠良同志为商丘市人民检察院检察员。
商丘市副市长王仲田拟任河南省环保厅党组书记
今天(12月30日),《河南日报》发布任前公示。王仲田,1963年6月生,河南商丘人,中央党校研究生学历,中共党员,现任商丘市副市长(2014年2月任副厅级),拟作为省环境保护厅党组书记(正厅级)人选。公示期限:2017年12月30日至2018年1月6日。监督电话:0371-12380...
河南安阳市委书记被省纪委立案调查 上任未满1年
1995年2月至1997年3月,任商丘团地委书记、党组书记(其间,1995年11月至1996年11月,在团中央挂职,任团中央组织部部长助理);1997年3月至1997年9月,任商丘县委副书记、代县长;1997年9月至1998年2月,任商丘市睢阳区委副书记、区长;1998年2月至2002年10月,任共青团河南省委副书记、省青联常务副主席、省少...