国家金融监管总局27个内设机构负责人名单及简历
郭武平:男,1970年1月出生,银监会监管一部副主任,贵州银监局党委书记、局长;2018年银保监会成立后,郭武平出任银保监会消保局局长、财务会计部主任等职务;金监总局成立后,担任普惠金融司司长。职能:承担金融业相关改革开放政策研究与组织实施具体工作。对国内外经济金融形势、国际金融监管改革及发展趋势、监管方法和运行...
中央组织部决定:山西省纪委副书记王鹏履新…
曹永涛,现任县委常委、副县长;1978年7月生,河北顺平人,大学学历,中共党员。李宇宙,现任副县长,县公安局党委书记、局长;1973年6月生,山西山阴人,研究生硕士,中共党员。高鹏,现任副县长,左云经开区管委会副主任;1977年5月生,山西灵丘人,大学学历,中共党员。张志宏,现任副县长,1979年10月生,山西左云人,大学...
15位中央巡视组组长,全部亮相!
据公开资料显示,孔圣根,男,现任中央第二巡视组组长。曾任中央组织部干部一局副局长,中央组织部干部一局副局长、巡视员,中央组织部公务员管理办公室主任,中央组织部干部监督局局长。中央第三巡视组组长王立山进驻科学技术部、国务院国有资产监督管理委员会。据公开资料显示,王立山,男,汉族,1961年11月出生,山东...
中共甘肃省委组织部公告 37名干部拟任新职
丁晓来男,汉族,1967年10月生,中央党校研究生学历,中共党员,现任天水市委组织部常务副部长、市公务员局局长(兼),拟提名为市(州)人大常委会副主任候选人。于江男,汉族,1970年1月生,在职大学学历,中共党员,现任甘南州副州长、公安局局长,拟任市(州)党委常委。马文玫女,回族,1969年2月生,...
名单公布!省市两级部长全部到任
叶智勇,曾任江苏省委组织部组织二处处长、一级调研员,江苏省委党的建设工作领导小组办公室副主任等职。现任江苏省委社会工作部副部长。截至目前,江苏各市党委社会工作部首任部长已全部明确,其中泰州市委社会工作部部长、市委“两新”工委书记刘燕在6月5日调研泰州市信访局时公开亮相。具体如下:城市...
应急管理部领导名单
应急管理部官方网站“领导信息”栏目近日进行更新,据最新名单显示,王昆已任应急管理部党委委员(www.e993.com)2024年9月17日。王祥喜:党委书记、部长国家消防救援局第一政治委员王祥喜,男,汉族,1962年8月出生,湖北仙桃人,大学学历,工程硕士,高级工程师,1987年4月加入中国共产党,1983年7月
内蒙古党委组织部对17名拟任干部进行公示
李晓燕,女,汉族,1971年5月生,中央党校大学,中共党员,现任呼和浩特市副市长、赛罕区委书记,拟任盟市党委副职;王勇,男,汉族,1968年10月生,中央党校大学,中共党员,现任通辽市副市长、公安局局长,拟任盟市党委副职;侯志学,男,蒙古族,1969年10月生,中央党校研究生,经济师,九三学社社员,现任九三学社包头市委主委...
国务院副秘书长近期密集调整:4人履新,其中两名“69后”
今年6月20日,中央组织部有关负责同志出席国家机关事务管理局领导干部会议,宣布中央决定:王永红同志任国家机关事务管理局党组书记、局长。王永红此番履新国务院副秘书长,兼任国家机关事务管理局党组书记、局长。此前国管局几任局长也都是由国务院副秘书长兼任。四名已卸任国务院副秘书长,三人已履新职今年卸任的四名...
安徽最新人事 多名厅干履新 他任厅级单位“一把手”
李欣,男,汉族,1975年1月生,大学学历,经济学学士,中共党员,现任省委组织部办公室主任,拟任省辖市市委常委;贡植平,男,汉族,1974年7月生,在职大学学历,公共管理硕士,中共党员,现任滁州市财政局(市政府国有资产监督管理委员会)局长(主任)、党委书记,市地方金融监督管理局党组书记,拟提名为省辖市副市长人选;...
3厅干履新 36名省管干部任前公示
2024年1月14日省管干部任前公示名单季永强,男,汉族,1973年9月生,省委党校研究生,中共党员,现任省委副秘书长、省委省政府接待办公室主任,拟任省直单位正厅领导职务。曹锦喜,男,汉族,1969年1月生,省委党校研究生,中共党员,现任省委组织部副部长,拟任省直单位正厅领导职务。