交通运输部领导名单
2021年5月任中央纪委国家监委驻交通运输部纪检监察组组长,交通运输部党组成员。戴东昌简历戴东昌,男,汉族,1962年12月生,中共党员,硕士研究生。2001年9月起历任交通部规划研究院总工程师(副局级)、党委委员,副院长兼总工程师(副局级、主持行政工作);2004年12月起历任交通部规划研究院院长(正局级)、党委副书...
孟庆斌任山东省交通运输厅厅长 江成不再担任(图|简历)
2021.05山东省交通运输厅党组书记、厅长。江成简历江成,男,1965年11月生,籍贯山东沂源,出生地山东济南。历任山东省交通运输厅副厅长,山东高速集团有限公司党委副书记、总经理,山东省交通运输厅党组书记、厅长等职务。
浙江省公安厅交通管理局原一级高级警长冯金寿被开除党籍
冯金寿,男,汉族,1961年8月出生,在职大学文化,中共党员。曾任浙江省公安厅治安总队科长、副总队长,交通管理局副局长、一级高级警长。2021年7月退休。
毛东利任海南省生态环境厅厅长 邓小刚任交通运输厅厅长(简历)
邓小刚简历邓小刚,男,1966年1月出生,湖南武冈人,汉族,研究生学历,经济学硕士、公共管理硕士学位,1990年7月参加工作,1996年5月加入中国共产党。历任海南省发展计划厅工业交通处处长、规划综合处处长,省发展与改革厅规划综合处处长,省发展与改革厅副厅长、党组成员、纪检组组长,省发展和改革委员会副主任、党组成员、...
罗文江任江西省交通运输厅党委委员(图|简历)
罗文江任江西省交通运输厅党委委员(图|简历)经济日报-中国经济网南昌9月4日综合报道江西省交通运输厅官方网站“领导之窗”栏目近日进行更新,据最新名单显示,罗文江已任江西省交通运输厅党委委员。据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,罗文江,1968年3月出生,曾任瑞昌市市长,瑞昌市委书记等职务,2016年任九江市副...
安徽16地级市委书记、市长名单(图/简历)
简历单向前,男,汉族,河南省方城县人,中共党员(www.e993.com)2024年9月18日。1995.08-2003.04人民日报工作;2003.05-2011.10中央组织部工作;2011.11-2012.07芜湖市委常委、副市长(挂职);2012.07-2014.12芜湖市委常委、繁昌县委书记(挂任);2014.12任铜陵市委副书记;2018.11-2020.01任安徽省卫生健康委党组书记;...
他任安徽省交通运输厅党组书记(简历/图)
2002年3月起,任合肥市庐阳区委副书记、区政府筹备组组长、党组书记,庐阳区委副书记、区长,庐阳区委书记、区人大常委会主任(2002年3月至2002年6月挂职任浙江省绍兴市越城区委副书记);2006年9月任合肥市委常委、统战部部长,庐阳区委书记、区人大常委会主任;2007年6月任合肥市委常委、统战部部长;...
山东省交通厅原厅长贾学英简历照片 接受组织调查
??中国经济网济南12月16日综合报道据山东省纪委消息:山东省人大城乡建设与环境资源保护委员会副主任委员,山东省交通运输厅原党组书记、厅长贾学英涉嫌严重违纪,目前正接受组织调查。??贾学英简历??贾学英,男,汉族,1953年9月出生,山东鄄城人,大专学历,1975年8月参加工作,1976年4月加入中国共产党。
司迺超任海南省交通运输厅厅长
司迺超简历司迺超,男,1976年2月出生,汉族,辽宁阜新人,在职研究生学历,工商管理硕士学位,1998年1月参加工作,2004年2月加入中国共产党。1993.09--1997.07北京航空航天大学计算机科学与工程专业学习1998.01--1999.01海南省计划厅科员(其间:1998.03-1998.10在保亭县什玲镇联系扶贫工作队工作)...
海南交通运输厅原厅长林东、原副厅长刘保锋同日落马,一人今年刚退休
刘保锋简历刘保锋,男,汉族,1965年10月出生,安徽太和人,1985年5月加入中国共产党,1988年7月参加工作,在职研究生学历,工学硕士。1988.07-1989.04海南省航道管理处科员;1989.04-1996.04历任海南省交通运输厅规划处科员、副主任科员,规划财务处主任科员;