财政部领导名单
2018年2月至2021年6月历任财政部驻河南专员办党组书记、监察专员,财政部河南监管局党组书记、局长;2021年6月至2023年12月历任财政部预算司一级巡视员兼政府债务研究和评估中心主任(正司长级),社会保障司司长;2023年12月任财政部党组成员、部长助理。
国家金融监管总局27个内设机构负责人名单及简历
罗艳君:出生于1974年,毕业于中央财经大学保险专业,最早任职于中国人民银行;保监会成立后曾在人事教育部、发改部工作;后进入天津保监局工作,任党委委员、局长助理;2015年出任党委委员、副局长;曾在国家发改委财政金融司挂职副司长;银保监会成立后出任资金部副主任、主任。职能:承担人身保险机构的非现场监测、风险分析...
人事| 中国邮政来了一位新领导,为啥由财政部任命?(附邮政最新班子...
外部董事名单不好找,集团领导班子可是非常好查询的。打开邮政官网,目前班子成员一共7位。较正常的缺失一位专职副书记(简勤提拔后空缺的)。我们先来看中国邮政官网的领导班子成员:1、刘爱力,董事长,党组书记。通信圈对刘爱力都不陌生。他出生于1963年4月,起步于山东,先后担任山东移动一把手、移动网络部一把手、浙...
15位中央巡视组组长全部亮相!5位为新面孔
王立山任中央纪委委员、中央纪委国家监委驻全国人大机关纪检监察组组长。崔鹏任中央纪委委员、中央纪委国家监委驻全国政协机关纪检监察组组长。15位巡视组组长名单:中央第一巡视组组长崔鹏进驻中国矿产资源集团有限公司、中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司。据公开资料显示,崔鹏,男,汉族,1964年7月生,天津市...
中央纪委国家监委驻司法部纪检监察组
浙江省遂昌县纪委监委紧盯招投标领域突出问题开展专项治理,坚持受贿行贿一起查,用好行贿人“黑名单”,严惩权钱交易、利益输送、政商不清等问题。图为该县纪检监察干部核实相关问题线索。傅敏摄中国纪检监察报记者薛鹏“云南金鑫智能泊车设备有限公司法定代表人吴安平涉嫌向国家公职人员行贿,目前正接受广南县监委监察...
中央组织部决定:山西省纪委副书记王鹏履新……
4月7日(昨日),侯马市委书记吴勇主持召开全市县级领导干部会议,宣布临汾市委、侯马市委决定:梁浩同志任侯马经开区党工委委员,提名任管委会副主任;田武俊同志任侯马经开区党工委委员、纪检监察工委书记、四级高级监察官(www.e993.com)2024年9月17日。据官宣,梁浩——此前任职临汾侯马市凤城乡党委书记,1976年9月生,山西绛县人,中共党员。
应急管理部领导名单
2018.06-2022.07,中央纪委国家监委驻中国人民银行纪检监察组组长,中国人民银行党委委员2022.07-2022.08,应急管理部党委委员2022.08-,应急管理部党委委员、副部长蒲宇飞:党委委员中央纪委国家监委驻应急管理部纪检监察组组长蒲宇飞,男,汉族,吉林农安人,1971年10月出生,1992年6月加入中国共产党,1996年7月参加工作...
国家发改委领导名单
1992.09—1995.08中央党校研究生部中共党史专业博士研究生1995.08—1997.05中央纪委监察综合室干部1997.05—2000.06中央纪委监察综合室副处级检查员、监察员2000.06—2001.06中央纪委监察综合室调研处副处长2001.06—2002.04中央纪委监察综合室正处级检查员、监察员兼调研处副处长...
民政部领导名单
民政部领导名单民政部官方网站“部领导”栏目近日进行更新,据最新名单显示,陆治原已任民政部党组书记。陆治原简历陆治原,男,汉族,1964年8月生,陕西绥德人,1987年11月加入中国共产党,1988年8月参加工作,硕士研究生学历,经济学博士,会计师。1998.09-2000.11陕西省西安市财政局预算处处长...
55名省(区)管干部任职前公示
周鲁明,男,汉族,1964年12月生,大学,中共党员,现任省委组织部部务会议成员、省纪委省监委派驻省委组织部纪检监察组组长、一级巡视员,拟任省直单位正厅领导职务。李雄伟,男,汉族,1971年10月生,省委党校研究生,中共党员,现任省委副秘书长(兼)、省委省政府督查办主任,拟任省直单位正厅领导职务。