深交所迎新总经理,49岁证监会办公厅主任李继尊履新
据深交所官网8月12日消息,近日,中国证监会党委决定,李继尊同志任深圳证券交易所党委副书记、总经理。官网资料显示,李继尊,男,汉族,1974年9月出生,现年49岁,工学博士,中共党员。公开资料显示,李继尊2016年调入证监会并任证监会研究中心主任,随后担任市场部(后改名为市场一部、市场一司)主任5年。在此期间...
中国证监会领导名单
2019.04-2019.08上海市人民政府副市长、党组成员,上海推进科技创新中心建设办公室主任,上海市张江高新技术产业开发区管理委员会主任2019.08-2021.12上海市委常委,市政府副市长、党组成员,上海推进科技创新中心建设办公室主任,上海市张江高新技术产业开发区管理委员会主任2021.12-2022.02上海市委常委、市政府常务副市长,上...
证监会人事调整:警察出身的梁永生擢升机构部主任
据财新报道,8月4日,原证监会机构部主任王林到工商银行履新纪委书记。近日,原机构部副主任梁永生被提拔为机构部主任。梁永生是在2012年证监会大轮岗时由稽查总队(副局级)巡视员调任机构部副主任,2014年证监会机构调整,将当时的机构部与基金部合并为“机构部”。知情人士告诉记者,梁永生是警察出身,执行力极佳。梁...
辞旧迎新,盘点十位中国证监会主席
第六任:郭树清任职时间最短的是郭树清,2011年由中国建设银行董事长任证监会主席。他被市场称为“郭旋风”,因为担任证监会主席的18个月里,他推行各项制度调整政策达79项,平均7天发布一则新政。第七任:肖钢2013年,肖钢由中国银行董事长赴任证监会。从指数上看,肖钢任期内上证指数实现了上涨,但期间经历了股市异常波...
原证监会主席易会满有新职:第十四届全国政协委员、经济委员会驻会...
1985年加入中国工商银行,曾任中国工商银行浙江省分行副行长,江苏省分行行长,北京市分行行长等职。自2005年10月起,历任中国工商银行股份有限公司高级管理层成员,副行长,行长,副董事长、执行董事。获北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士学位,研究员。2019年1月,被任命为中国证监会党委书记、中国证监会主席...
涉嫌严重违纪违法!证监会科技监管司司长、信息中心主任姚前被查
4月26日,据中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组、广东省纪委监委消息:中国证监会科技监管司司长、信息中心主任姚前涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组纪律审查和广东省汕尾市监察委员会监察调查(www.e993.com)2024年9月17日。简历显示,姚前1970年出生,学历为工学博士,毕业于南京大学计算机系。
香港证监会暂时吊销致德证券前客户主任侯炳良牌照15个月
主力资金加仓名单实时更新,APP内免费看>>12月27日,据香港证监会网站,香港证监会暂时吊销致德证券有限公司(致德证券)前客户主任侯炳良(男)的牌照,为期15个月,由2023年12月22日起至2025年3月21日止。香港证监会的调查发现,侯在2018年7月1日至2020年3月5日期间,曾允许一名第三者在没有取得客户的书面授权下,操...
历任中国证监会主席一览
尚福林,1951年11月出生,汉族,山东济南人,北京财贸学院金融专业毕业,西南财经大学金融学博士,2006年CCTV中国经济年度人物。曾是第5任中国证监会主席,也是提出股权分置概念并将其付诸实施的第一人,股权分置改革使中国证券市场发生历史性转变。曾任第十三届全国政协常委、经济委员会主任。
央行货币政策委员会成员名单“进四退四”,吴清等加入
今年2月,吴清正式接棒易会满成为第10任证监会主席。此前,吴清在金融领域和上海市工作多年。1989年他参加工作后曾历任国家计划委员会综合司干部、副主任科员、主任科员,国务院证券委员会办公室干部,中国证券监督管理委员会机构部副处长、综合处处长、副主任(正处级)、机构监管部副主任(副厅级)、主任、证券公司风险处置...
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第四届董事会第二十三次...
高级管理人员不存在其他关联关系;不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案...