安徽省交通运输厅党组成员、副厅长 孙东根
个人简历:男,汉族,1967年9月出生,大学学历,工程硕士。曾任厅直单位副局长(副主任)、厅机关副处长、处长、一级调研员,现任省交通运输厅党组成员、副厅长。联系方式:0551-63623520办公地址:合肥市包河区高铁路98号办公时间:8:00-12:00,14:30-17:30(周一至周五)...
黑龙江省交通运输厅原厅长于飞简历照片 接受审查调查
2004.07—2007.02省发展和改革委员会固定资产投资处处长2007.02—2011.01省发展和改革委员会副巡视员2011.01—2013.04省财政厅党组成员、副厅长2013.04—2014.12省交通运输厅党组书记、副厅长2014.12—2020.06省交通运输厅党组书记、厅长2020.06至今省人大财政经济委员会副主任委员...
农业农村部领导名单
历任辽宁省计划委员会国民经济综合处副处长,辽宁省铁岭市开原市副市长,辽宁省发展计划委员会国民经济综合处副处长、处长,辽宁省发展和改革委员会国民经济综合处处长,辽宁省发展和改革委员会党组成员、副主任(其间兼任省农办副主任),辽宁省营口市市委常委、常务副市长,辽宁省交通厅党组书记、厅长,辽宁省委常务副秘书长兼...
吉林交通厅原副厅长李恩会简历照片 涉嫌违纪被调查
李恩会简历李恩会,男,汉族,1956年6月出生,吉林德惠人,1974年6月参加工作,1981年12月加入中国共产党,在职研究生学历。1999年4月,任吉林省公路工程质量监督站站长;2001年11月,任吉林省交通厅副巡视员;2007年3月,任吉林省高等级公路建设局局长;2008年4月,任吉林省交通厅党组成员、吉林省高等级公路建设局局长;20...
交通运输部领导名单
2016.09-2023.05,交通运输部部长、党组副书记;2023.05-,交通运输部部长、党组书记。邹天敬简历邹天敬,男,汉族,1963年9月生,山东昌邑人,中共党员,硕士研究生。1985年7月起先后在中国商报社、中华全国供销合作总社办公厅等单位工作;2000年6月起历任《中国供销合作经济》杂志总编(副司级)、中华全国供销合作总社办公...
浙江省公安厅交通管理局原一级高级警长冯金寿被开除党籍
按规定取消退休待遇;收缴其违纪违法所得;由丽水市莲都区监委将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉,所涉财物随案移送(www.e993.com)2024年9月14日。冯金寿简历:冯金寿,男,汉族,1961年8月出生,在职大学文化,中共党员。曾任浙江省公安厅治安总队科长、副总队长,交通管理局副局长、一级高级警长。2021年7月退休。
邵勋任贵州省交通运输厅厅长 高卫东不再担任(图|简历)
经济日报-中国经济网贵阳6月3日综合报道6月3日,贵州省十三届人大常委会第十七次会议在贵阳举行第三次全体会议,会议决定任命:邵勋为贵州省交通运输厅厅长。决定免去:高卫东的贵州省交通运输厅厅长职务。邵勋简历邵勋,男,汉族,1965年2月出生,籍贯安徽舒城,出生地安徽舒城,1991年7月参加工作,1999年1月加入中国共...
韩英伟不再担任海南省卫健委主任 林东不再担任省交通厅厅长(图|...
经济日报-中国经济网海口4月3日综合报道2020年4月2日,海南省第六届人民代表大会常务委员会第十九次会议决定免去:韩英伟的海南省卫生健康委员会主任职务;林东的海南省交通运输厅厅长职务。据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,韩英伟,男,1961年10月出生,已任海南省海口市人大常委会党组书记。
海南省交通运输厅原厅长林东、原副厅长刘保锋被查(图|简历)
1992.11-1995.02历任海南省审计局审计培训科研所副所长、省审计局商贸审计处副处长兼省华升实业有限公司总经理(法人代表);1995.02-1999.06历任海南省审计厅第七审计处副处长、处长;1999.06-2010.09海南省审计厅党组成员、副厅长(2007.05起兼任党组纪检组组长);...
浙江省交通集团董事长高兴夫任浙江副省长 简历照片
据浙江在线报道,浙江省十二届人大常委会第三十二次会议今天在杭举行,会议决定任命高兴夫为浙江省人民政府副省长。高兴夫简历高兴夫,男,1963年10月生,汉族,浙江杭州人,博士学历,教授级高级工程师,国家一级注册建造师1963年出生,教授级高级工程师,管理学博士;...