权威发布!新一届中央政治局全体成员、书记处书记名单及简历
2012-2012年中央办公厅主持常务工作的副主任(正部长级),中央办公厅主任,中央直属机关工委书记,贵州省人大常委会主任2012-2014年中央政治局委员、中央书记处书记,中央办公厅主任,中央直属机关工委书记2014-2017年中央政治局委员、中央书记处书记,中央办公厅主任,中央国家安全委员会办公室主任,中央直属机关工委书记...
民政部领导名单
2011.10-2012.02安徽省委常委、宣传部部长,副省长、省政府党组成员2012.02-2012.06安徽省委常委、宣传部部长2012.06-2017.07安徽省委常委、秘书长2017.07-2017.08贵州省委常委2017.08-2017.09贵州省委常委、秘书长、办公厅主任2017.09-2018.03贵州省委常委、政法委书记、秘书长2018.03-2019.06民政部党组成员、副部长2019.06...
陕西省人民政府关于表彰全省知识产权工作先进集体和先进个人的通报
王斌省委办公厅法规处处长李辰省政府办公厅综合八处副处长张亮省委宣传部版权管理处一级主任科员贾栋省委编办省直事业编制处处长秦天红省教育厅科学技术处副处长王旭东省公安厅环境与食品药品犯罪侦查总队一级警长吉延石省人力资源社会保障厅专业技术人员管理处处长、一级调研员杜勇省农村合作经济工...
徐新荣任陕西省委常委 此前已接替姚引良任延安市委书记(图|简历)
中国经济网西安6月21日综合报道(彭博)据陕西日报6月18日发布消息,日前,中央决定,徐新荣同志任陕西省委常委。据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,徐新荣,1962年4月生,曾长期在咸阳市任职,2006年11月转赴渭南市担任市委副书记,2008年2月任渭南市长,2013年2月升任市委书记,1年后当选市人大常委会主任,近日,徐...
...侧到大市场——酒业领军50人大会第四届会议成功举办(附成员名单)
陈爱民陕西省宝鸡市人大常委会党组副书记、副主任宁怀彬陕西省宝鸡市人大常委会党组成员、副主任李武发陕西省宝鸡市人民政府党组成员、副市长张新科陕西省宝鸡市政协委员会副主席张建科陕西省宝鸡市政协委员会副主席张正陕西西凤酒厂集团有限公司党委书记、董事长,陕西西凤酒股份有限公司董事长...
陕西省第十四届人大常委会主任、副主任
赵一德,男,汉族,1965年2月生,省委党校研究生,中共党员,现任二十届中央委员,陕西省委书记,省人大常委会主任(www.e993.com)2024年9月28日。庄长兴,男,汉族,1962年11月生,中央党校研究生,中共党员,现任陕西省人大常委会副主任、党组书记。郭青,男,汉族,1963年7月生,在职研究生,中共党员,现任陕西省人大常委会副主任、党组成员。
陕西省卫生健康委员会领导名单
李宏杰:省纪委监委驻省卫生健康委纪检监察组一级巡视员工作分工:工作简历:李宏杰,男,汉族,1963年1月出生,陕西凤翔人,中共党员,研究生学历。1982年5月参加工作,历任凤翔县供销社副主任、主任,宝鸡市供销社党组书记、主任,千阳县委副书记、县政府党组书记、县长,宝鸡市国土资源局局长、党组书记,陕西省国土资源厅资...
陕西省人民政府领导班子最新分工明确
据陕西省人民政府网站“省政府领导”栏目显示,日前,陕西省政府领导班子成员最新分工已明确。赵刚省委副书记、省长领导省政府全面工作,分管省财政厅、省审计厅。王晓常务副省长、党组副书记分管省政府办公厅(省政府参事室、省政务大数据局)、省发展改革委、省人力资源社会保障厅、省卫生健康委、省应急管理...
洛南县新一届人大、政府、政协等领导班子成员名单公布
洛南县人民政府县长:杨长江洛南县人民政府副县长:关威李亚锋秦立争张翔郭民成樊岳张玉特此公告洛南县第十八届人民代表大会第一次会议主席团2022年3月19日洛南县第十八届人民代表大会第一次会议公告(第三号)洛南县第十八届人民代表大会第一次会议于2022年3月19日选举李伟同志为洛南县监察委员会...
2020榆林市长、副市长名单分工 榆林市政府领导班子成员
榆林市政府领导班子市长:李春临副市长:李博李二中陈忠杨东明马秀岚王国忠张胜利邱祖满王华胜秘书长:赵志平李春临:市委副书记、市长工作分工领导市政府全面工作。分管市财政局、市审计局和中心城市规划工作。联系省审计厅榆林审计处。李博:市委常委、常务副市长...