商丘市副市长王仲田拟任河南省环保厅党组书记
王仲田,1963年6月生,河南商丘人,中央党校研究生学历,中共党员,现任商丘市副市长(2014年2月任副厅级),拟作为省环境保护厅党组书记(正厅级)人选。公示期限:2017年12月30日至2018年1月6日。监督电话:0371-12380王仲田同志简历王仲田,男,汉族,1963年6月生,河南商丘人,1982年8月参加工作,1985年8月加入中国共...
河南六市最新人事动向,新任两位县(区)委书记
2006.05--2007.07商丘市睢阳区委常委、统战部部长2007.07--2011.11豫东宾馆总经理、党总支书记2011.11--2015.11商丘幼儿师范学校校长、党委副书记2015.11--2016.01中共睢阳区委副书记、区政府党组书记、睢阳区人民政府代区长2016.01--现职(简历摘自商丘市睢阳区政府网)商丘市人民代表大会常务委员会任免名...
杜新军任商丘市委常委、政法委书记(图|简历)
杜新军任商丘市委常委、政法委书记(图|简历)中国经济网商丘10月31日综合报道据大河网消息,10月26日下午,商丘市委常委、政法委书记杜新军冒雨到睢阳区法院闫集法庭调研视察。2016年10月28日,安阳市第十三届人民代表大会常务委员会第二十三次会议决定免去:杜新军安阳市人民政府副市长职务。9月29日下午,中国共产党商...
河南安阳市委书记涉严重违纪被立案调查(图/简历)
1995年2月任商丘团地委书记、党组书记。1995年11月-1996年11月在团中央挂职,任团中央组织部长助理。1997年4月任商丘县委书记、代县长。1997年10月任商丘市睢阳区委副书记、区长1998年2月任共青团河南省委副书记、党组成员,省青联常务副主席。2002年10月任中共安阳市委常委、秘书长。2003年12月任安阳市...
丁巍任河南安阳市委书记 张笑东被免职(图|简历)
1997年9月至1998年2月,任商丘市睢阳区委副书记、区长;1998年2月至2002年10月,任共青团河南省委副书记、省青联常务副主席、省少工委主任(其间,1996年9月至1999年7月,在中央党校政治学专业在职研究生班学习);2002年10月至2003年11月,任中共安阳市委常委、秘书长;...
张笑东接替张广智任安阳市委书记 马林青拟任市长(图|简历)
1997年3月至1997年9月,任商丘县委副书记、代县长;1997年9月至1998年2月,任商丘市睢阳区委副书记、区长;1998年2月至2002年10月,任共青团河南省委副书记、省青联常务副主席、省少工委主任(其间,1996年9月至1999年7月,在中央党校政治学专业在职研究生班学习);...
河南省脱贫攻坚先进个人名单(1100名)
张晓锋登封市水利局党组书记、局长徐红炜登封市大金店镇崔坪村驻村第一书记,郑州市纪委信访室副主任杨洋(女)新密市人民政府副市长龙爱芬(女)新密市农业农村工作委员会党组成李学亮荥阳市环翠峪风景名胜区管理委员会党工委副书记张双利荥阳市扶贫开发服务中心主任...
付静任商丘市委书记,王战营不再担任
2021年7月不再担任商丘市委书记。党的十九大代表,十届河南省委委员付静简历付静,女,汉族,1968年9月生,河南社旗人,中共党员,博士研究生学历,哲学博士。历任河南师范大学校长办公室秘书科干部、秘书、副主任科员、科长;郑州市委组织部助理调研员;郑州市二七区副区长;登封市委副书记;新郑市委常委、纪委书记;河南...
最新!河南六市公布人事任免,新任两位县(区)委书记
2011.11--2015.11商丘幼儿师范学校校长、党委副书记2015.11--2016.01中共睢阳区委副书记、区政府党组书记、睢阳区人民政府代区长2016.01--现职(简历摘自商丘市睢阳区政府网)商丘市人民代表大会常务委员会任免名单(2019年12月30日商丘市第五届人民代表大会常务委员会第十九次会议通过)...
河南安阳市委书记被省纪委立案调查 上任未满1年
1997年9月至1998年2月,任商丘市睢阳区委副书记、区长;1998年2月至2002年10月,任共青团河南省委副书记、省青联常务副主席、省少工委主任(其间,1996年9月至1999年7月,在中央党校政治学专业在职研究生班学习);2002年10月至2003年11月,任中共安阳市委常委、秘书长;...