住建部领导名单
1990.07--1992.02重庆市白蚁防治研究所工作(其间借调四川省重庆市房地产管理局房改办工作)1992.02--1993.11四川省重庆市房地产管理局房改办科员1993.11--1994.05四川省重庆市房地产管理局办公室副主任1994.05--1998.06重庆市房地产管理局房改办副主任,1995.06兼市住房资金管理中心副主任1998.06--2000.10重庆市土...
商务专员经理求职简历(通用15篇)
公司名称:幻主简历公司1职位名称:实习生前期做电话咨询工作,接听客户来电了解客户需求。负责公司与管理会社之间的沟通,根据客户的需求向管理会社公司寻找合适的房源,并协调双方的要求,以达成最终成交。后期开始涉及公司财务工作,处理成交后的合同及收款相关的手续和流程。同时还兼负责计算正社员的提成。在此期间通过...
夏心旻任扬州市委书记 谢正义已任江苏省国信集团董事长(图|简历)
据中国经济网地方党政领导人物库资料显示,夏心旻,1965年5月生,曾任江苏省政府副秘书长(正厅级),2018年任扬州市委副书记,今年1月当选扬州市市长。谢正义,1968年8月生,曾任原江苏省信息产业厅厅长,扬州市市长,2012年任扬州市委书记,近日已任江苏省国信集团有限公司党委书记、董事长。夏心旻简历夏心旻,男,1965年5...
江苏省国资委集中公示一批新人事任免名单
张柯同志任江苏汇鸿国际集团股份有限公司副总裁,试用期一年。胡俊同志任江苏钟山宾馆集团有限公司副总经理,任职时间从2021年7月算起。赵智同志任江苏省盐业集团有限责任公司董事。聘请么虹同志为江苏省国信集团有限公司外部董事,聘期至2025年8月。聘请徐国群同志为江苏省铁路集团有限公司外部董事,聘期至2025年8月。聘请...
朱克江任江苏省国信集团董事长 马秋林不再担任(图|简历)
2010年4月扬子石油化工有限公司、扬子石油化工有限责任公司董事长、总经理、党委副书记;2013年3月江苏省国信资产管理集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记;2014年7月江苏省国信资产管理集团有限公司董事长、总经理、党委书记;2015年9月江苏省国信资产管理集团有限公司董事长、党委书记;...
江苏国信集团换帅!原扬州市委书记接掌千亿级国企
导读:原扬州市市委书记谢正义履新江苏国信集团党委书记、董事长(www.e993.com)2024年9月17日。江苏省国信集团服务金融强省战略,参与组建了江苏国际信托、华泰证券、江苏银行、紫金保险、利安人寿等省级地方金融机构,均为第一大股东。近日,江苏省国信集团有限公司官网“集团领导”一栏更新,显示谢正义已任该集团党委书记、董事长。此前,谢正义任江苏省...
江苏多位“70后”地市领导赴省属国企履新
近期,江苏多位地市领导赴省属国企履新。9月13日,江苏省国信集团有限公司公告称,省委决定董梁任公司董事长,免去其总经理职务;徐文进任总经理。据江苏省委组织部8月底发布的省管干部任前公示,泰州市副市长徐文进拟任省委管理领导班子企业正职。简历显示,徐文进生于1977年,2001年南京大学本科毕业后进入国信集团工作...
江苏国信股份有限公司 关于公司董事辞职的公告
江苏国信股份有限公司监事会2022年12月2日附件:江苏国信股份有限公司职工代表监事简历孙宝莉,女,中国国籍,1981年生,研究生学历,硕士学位,律师。历任江苏舜天船舶股份有限公司证券事务代表、副总经理兼董事会秘书,江苏舜天国际集团有限公司投资与资产管理部副总经理。现任本公司证券法务部总经理、证券事务代表。
马秋林当选江苏省人大常委会副主任(图|简历)
中国经济网南京1月30日综合报道江苏省第十三届人民代表大会第四次会议,于2021年1月29日补选马秋林为江苏省第十三届人民代表大会常务委员会副主任,司勇、刘庆、陈正邦、周毅、赵建阳、秦一彬、袁功民、程晓健为江苏省第十三届人民代表大会常务委员会委员。
江苏公示王昊、宋乐伟、陈文娟、周旭东、潘国强等42人(简历)
39、朱志勇,现任省国信集团有限公司党委副书记、董事。男,1963年7月生,汉族,河南汝州人,大学学历,学士学位,1986年7月加入中国共产党,1985年7月参加工作。拟任省委管理主要领导人员企业党委书记、董事长。40、邵正刚,现任江苏凤凰出版传媒集团有限公司总会计师兼财务公司总经理。男,1970年8月生,汉族,江苏盐城人,在...