孙咸泽任国家食药监总局药品安全总监(简历)
1991年至2000年在四川省医药管理局工作,历任主任科员、副处长、处长;期间,1994年10月至1996年10月挂职任四川省纳溪县副县长。2000年5月任四川省药品监督管理局副局长、党组成员。2003年6月调国家食品药品监督管理局工作,历任食品安全协调司司长、食品安全监管司司长、药品安全监管司司长。2011年6月任国家食品药品监督...
【通报】曾任卫健委副主任、大三甲院长、药监局副局长!又一医疗...
王天宇,男,蒙古族,1966年1月出生,1988年8月参加工作,1993年8月加入中国共产党,在职研究生学历。曾任朝阳市卫生局局长助理、市第二医院院长,省卫生厅厅长助理、省人民医院院长,省食品安全委员会办公室专职副主任,省食品药品监督管理局副局长、省卫计委副主任(兼),省卫健委副主任。2018年11月,任省检验检测认证...
省药监局局长,任上被查!
据公开简历显示,江效东,男,汉族,1964年2月出生,广东揭阳人,1984年11月参加工作,1986年1月加入中国共产党,省委党校研究生学历。江效东早年在卫计系统工作,2006年7月任省人口计生委副主任(机构改革后为省卫生计生委副主任)。2017年4月起,江效东先后担任广东省工商局副局长、省医保局副局长,并于2020年2月...
纪委通报!原食药监局局长涉嫌严重违纪违法,主动投案自首
王智炯简历:王智炯,男,汉族,1963年9月出生,湖南汨罗人,1986年8月参加工作,2001年5月加入中国共产党。先后在汨罗市药品监督局、湘阴县食品药品监督管理局、汨罗市食品药品监督管理局、汨罗市委办公室工作。曾任汨罗市药品监督局党组成员、副局长,湘阴县食品药品监督管理局党组书记、副局长,汨罗市食品药品监督管理...
最新!李利 任国家药监局局长(附简历)
李利简历:李利,男,汉族,1962年9月出生,江西信丰人,1985年8月加入中国共产党,1981年11月参加工作,中央党校研究生,副主任医师。2023年9月6日,国务院任命李利为国家药品监督管理局局长。1978.11-1981.11赣南医学专科学校医疗系医疗专业学习1981.11-1984.11江西省大余县人民医院外科医生...
国家药监局党组书记李利任局长,焦红卸任
9月6日,国务院发布任免通知,任命李利为国家药品监督管理局局长,免去焦红(女)的国家药品监督管理局局长职务(www.e993.com)2024年9月20日。李利简历来源:国家市场监督管理总局官网在担任国家药监局局长前,李利自2018年3月就已任国家药监局党组书记、副局长。国家市场监督管理总局官网显示,李利出生于1962年9月,江西信丰人,1978年11月至1981年11...
南阳市政府原副秘书长、市药监局原局长张树华接受调查(简历)
经济日报-中国经济网南阳8月15日综合报道据河南省南阳市纪委监察委消息:南阳市政府原副秘书长、市药监局原党组书记、局长张树华涉嫌严重违纪违法,目前正接受南阳市纪委监察委纪律审查和监察调查。张树华简历张树华,男,汉族,1956年1月出生,南阳市人,1978年7月入党,1972年3月参加工作,大学学历。
临江市市长刘宝芳(女)调任吉林省药监局局长(简历)
临江市市长刘宝芳(女)调任吉林省药监局局长(简历)经济日报-中国经济网长春10月23日综合报道据吉林省食品药品监督管理局官方网站消息,10月22日,吉林省药品监督管理局召开全体干部大会。省委组织部部务委员、省委巡视办副主任权善美宣布了省委任命刘宝芳同志为吉林省药品监督管理局党组书记、局长的决定。
最新!李利任国家药监局局长,焦红被免去国家药监局局长职务
李利简历李利,男,汉族,1962年9月出生,江西信丰人,1981年11月参加工作,1985年8月加入中国共产党,中央党校研究生,副主任医师。现任第十四届全国政协委员、教科卫体委员会委员,国家市场监督管理总局党组成员,国家药品监督管理局党组书记、局长。1978.11-1981.11赣南医学专科学校医疗系医疗专业学习...
国家药监局局长换人!同时免去焦红(女)局长职务
国务院宣布:任命李利为国家药品监督管理局局长。免去焦红(女)的国家药品监督管理局局长职务。李利简历李利,男,汉族,1962年9月出生,江西信丰人,1981年11月参加工作,1985年8月加入中国共产党,中央党校研究生,副主任医师。现任第十四届全国政协委员、教科卫体委员会委员,国家市场监督管理总局党组成员,国家药品监督管理...