那年,我在旅里任政委,难忘那些被整编裁减的营连和战友
作者简介:万斌涛,曾任185团战士,186团政治处宣传股长,62师政治部干事、科长,62师炮兵团政委,184团政委,21集团军高炮旅政委,21集团军政治部副主任等职。
华野第21军由哪些部队组建而来,首任军长是谁,后来建制如何
中国人民解放军第21军的前身是华东野战军第2纵队,是由新四军第2师、第4师组建而成的。1933年1月上旬,中共鄂豫皖省委在湖北省麻城县大畈以红25军和红27军各一部为基础组成红军第28军,廖荣坤任军长,王平章任政委;下辖2个团和特务营,共约3000人。4月初,红28军一部留在皖西北,大部转回大畈地区与红25军...
1979年,解放军陆军的11个坦克师,为何全部云集北方?
济南军区下辖了坦克2师、坦克8师等2个坦克师,南京军区下辖了坦克10师。兰州军区下辖了坦克12师。武汉军区下辖了坦克11师、坦克13师等2个坦克师。由此可见,在解放军陆军的13个坦克师中,只有坦克10师,隶属于南京军区。其他12个坦克师,要么直接隶属于北方几个军区。要么隶属于济南军区、武汉军区,属于标准的战略预备...
原61师182团120迫击炮连缅怀谭林勇战友牺牲37周年
11月5日,原21集团军61师182团炮兵营120迫击炮连战友,来到四川彭山区烈士陵园,缅怀谭林勇烈士牺牲37周年。谭林勇烈士是1983年11月8日从四川彭山入伍,在原21军62师炮兵团服役。1985年随部队转隶兰州军区守备师,后被抽调到61师182团炮兵营120迫击炮连一排,担任三班副班长,随部赴滇轮战。1986年10月14日,为了...
将星陨落!希望将军赵渭忠少将逝世
在21军期间,一直在第62师炮兵团服役,历任司令部测绘员、连队文化教员、副政治指导员等职。1956年赵渭忠调往总部服役,在总政治部工作了34年。1990年赵渭忠空降河北省军区,担任省军区副政委,并被授予少将军衔。1992年10月,年满60岁的赵渭忠达到副军级将领服役年限,正式退休。赵渭忠退休下来的第一站是省希望工程...
1985年,第21军62师改编为兰州军区守备师,后来怎么样了?
1951年3月,第62师增编师属炮兵团(该团曾使用‘炮兵342团’的番号)(www.e993.com)2024年9月29日。1953年3月,第62师随军入朝参战,参加了金城战役。1958年8月,第62师随军载誉归国,驻防山西大同。1960年11月,第62师脱离第21军建制,改由兰州军区直属,辖内第184团与第61师181团对调。
志愿军10个炮兵师,入朝参战,美军为何惊呼:蒙古参战了?
在双方签订了停战协议之后,美军对自身官兵伤亡比例进行了统计:有62%的伤亡系炮火所造成,32%的伤亡系枪弹所造成,4%的伤亡系地雷造成。认真的说,这让作者想到了20多年后,云南和广西的40多个炮兵团。由此可见,在整个抗美援朝期间,志愿军炮兵对美军造成了很大的伤亡。
雄关铁骑!1985年,坦克第12师划归第21集团军,这个师什么来头?
1983年6月起,兰州军区对坦克第12师的体制编制进行了调整,先后增编炮兵团、装甲步兵团,具体情况如下所示:炮兵团炮兵团来源复杂,汇聚了第19、21、47军以及炮兵第15师、坦克第12师的骨干。装甲步兵团以工程建筑第205团为基础,改编而来。经调整,坦克第12师达到了9000人的规模。1985年9月,第21军执行合成集团...
他任兰州军区政委时间最长,62岁晋升上将军衔,今年72岁
兰州军区曾是解放军七个大军区之一,范围包括甘肃、青海、陕西、宁夏、新疆,下辖特种快速反应部队和第21集团军、第47集团军、新疆军区、2个武警机动师。2016年军改后,兰州军区被裁撤,与成都军区合并重组为西部战区。打开网易新闻查看精彩图片2008年汶川大地震后,李长才率部在甘肃陇南、陕西汉中参加抗震救灾。2010年...
第21集团军:走出总长房峰辉
在陕西西部秦岭脚下的宝鸡市,驻扎着中国人民解放军第21集团军,它隶属兰州军区。原中央军委委员、总后勤部部长王克上将曾于上世纪80年代任该军军长,现任解放军总参谋长房峰辉上将也曾于1999年至2003年任该集团军军长。21集团军的前身是华东野战军第2纵队,该纵队是由新四军第2师和第4师的主力部队发展而来,它们的前身...